Командиры: капитан-лейтенант Вильгельм Доммерс (5.4.1941—6.1.1943); обер-лейтенант Дитрих Шёнебоом (15.12.1942—21.10.1943).
Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха. — М.: Яуза, Эксмо. К. А. Залесский. 2005.
Командиры: капитан-лейтенант Вильгельм Доммерс (5.4.1941—6.1.1943); обер-лейтенант Дитрих Шёнебоом (15.12.1942—21.10.1943).
Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха. — М.: Яуза, Эксмо. К. А. Залесский. 2005.