Командующие адмиралы: вице-адмирал Иоахим Литцман (10.9.1943—4.7. 1944, 16.7–7.12.1944); вице-адмирал Вернер Лёвиш (4—16.7.1944).
Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха. — М.: Яуза, Эксмо. К. А. Залесский. 2005.
Командующие адмиралы: вице-адмирал Иоахим Литцман (10.9.1943—4.7. 1944, 16.7–7.12.1944); вице-адмирал Вернер Лёвиш (4—16.7.1944).
Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха. — М.: Яуза, Эксмо. К. А. Залесский. 2005.